Froschauer, Sebastian von, Ritter von (1874)
Biografie
geb. 18.06.1801 Reutte, Tirol
gest. 08.05.1884 Wien
röm.-kath.
Vater: Alois v. F. († 1820), Appellationsgerichtsrat
verh. 1835 Carlotta von Vettorazzi († 1878), 3 Söhne, 2 Töchter (1 † 1872)
Gymnasium in Innsbruck (Tirol); Studium Rechtswissenschaft Universitäten Erlangen (Bayern) und Innsbruck
1826 Eintritt in den Gerichtsdienst in Tirol als Konzeptspraktikant am Landgericht Pergine (Bezirk Trient), 1828 am Landgericht Mezzolombardo; 1829 Aktuar am Landgericht Wilten (seit 1903 Stadt Innsbruck); 1831 Adjunkt am Landgericht Levico (heute Levico Terme, Bezirk Borgo, heute Borgo Valsugana); 1834 Landrichter in Neumarkt/Egna (Bezirk Bozen), 1837 in Borgo; 1848 Kreiskommissär in Rovereto; 1850 Bezirkshauptmann in Cavalese; 1855 Bezirksvorsteher in Meran; 1856 Kreishauptmann in Bregenz (Vorarlberg); 1860 Statthaltereirat und Leiter der Bezirkshauptmannschaft Trient (Tirol); März 1861 Enthebung und Entsendung nach Bregenz zur Leitung der Landtagswahlen; 1861 als Beamter in Disponibilität, 1862 Ernennung zum Statthaltereirat in Bregenz, Jänner 1866 Pensionierung wegen Protests gegen die Sistierung des Reichsrats; 1872 Vize-, 1873-1884 Präsident der Vorarlberger Eisenbahn-Gesellschaft
1857-1873 Obmann des Museumsvereins für das Land Vorarlberg; 1868 Gründungsmitglied des Vereins der Verfassungsfreunde in Vorarlberg
1861-1874 Vorarlberger Landtag (1861-1873 Landeshauptmann)
Sonstiges: Schwager von Gedeone (Gideon) v. Vettorazzi (1807-1854), 1848 in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt (Tirol-Levico); Schwiegervater von Justus Brinckmann (1843-1915), 1874 Gründer und bis 1915 Direktor des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg (1877 verstaatlicht)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1870, 1873
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Vorarlberg, Städte und Handels- und Gewerbekammer Feldkirch
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Vorarlberg, Städte und Handels- und Gewerbekammer Feldkirch
IV. Legislaturperiode 27.03.1873-07.09.1873 (direkte Notwahl nach Rücktritt und Nichtannahme der Wiederwahl durch Albert Rhomberg und Nichtantritt des Mandats durch Generalvikar Johann Amberg)
Vorarlberg, Städte und Handels- und Gewerbekammer Feldkirch
Klubmitgliedschaft: Juli 1863 Klub der Linken; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken (Obmann-Stellvertreter); 1873 Klub der Verfassungspartei
Lit.: Hahn 1867; Schuster, Vertretung Vorarlbergs; Tschegg, Froschauer; Zirker, Vorarlberger