Fürnkranz, Heinrich (1828-1896)
Biografie
geb. 31.10.1828 Krems, Niederösterreich
gest. 28.12.1896 Wien
röm.-kath.
Vater: Heinrich F. († 1851), Gastwirt und Weinhändler
verh. 1855 Karoline Haimerl († 1890), 2 Töchter, 1 Sohn († jung)
Gymnasium in Krems
Kaufmannslehre; Mai 1848 Eintritt in die Armee als Gemeiner, August 1848 Unterleutnant; 1851 außer Dienst; seit 1855 Eisenhändler in Langenlois (Bezirk Krems)
1880 Gründungsmitglied des Deutschen Schulvereins, 1881 Gründungsobmann der Ortsgruppe Langenlois; 1890-1892 Mitgründer und Obmann des Volkswirtschaftlichen Vereins in Wien
1867-1871, 1878-1896 niederösterr. Landtag; 1861-1893 Bürgermeister von Langenlois
Sonstiges: Sohn von Heinrich Fürnkranz (1793-1851)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1885, 1886-1896
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Niederösterreich, Landgemeinden 3 Krems, Gföhl, Kirchberg am Wagram, Langenlois, Mautern, Pöggstall, Persenbeug, Spitz, Horn, Eggenburg
VII. Legislaturperiode 05.06.1886-23.01.1891 (Nachwahl nach Tod von Franz Schürer)
Niederösterreich, Landgemeinden 3 Krems etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-28.12.1896 (Tod)
Niederösterreich, Landgemeinden 3 Krems etc.
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 9.12.1879 fraktionslos; 1886 Verband der Deutschnationalen; 2.11.1889 fraktionslos, später Hospitant in der Deutsch-nationalen Vereinigung; 1891 Klub der Deutschen Nationalpartei, bis Mitte Oktober 1891 auch Freie Vereinigung für wirtschaftliche Reform auf christlicher Grundlage [Schönerianer; Antisemit]
Lit.: Hahn 1879; Hahn 1891; PJB; Kürschner; Österreichische Land-Zeitung v. 2.1.1897; KA, Conduitelisten K. 180 (IR 54)