Fürstenberg, Ernst Landgraf
Biografie
geb. 06.11.1816 Wien
gest. 24.03.1889 Wien
röm.-kath.
Vater: Friedrich Egon Landgraf F. († 1856), Herrschaftsbesitzer, Obersthofmarschall
verh. 1867 Caroline Busek, 1 Sohn, 1 Tochter
seit 1833 Philosophische Jahrgänge und Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
bis 1848 im Staatsdienst, 1844 Kreiskommissär in Bruck a.d. Mur (heute Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark), 1845 Gubernialsekretär in Brünn (Mähren); Besitzer der Herrschaft Kunewald/Kunvald (heute Kunín, Bezirk Neutitschein/Nový Jičín, Mähren)
1864-1867, 1871 mährischer Landtag
Sonstiges: Bruder von Kardinal Friedrich, Johann Egon und Josef Landgraf Fürstenberg
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1889
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Mähren, Großgrundbesitz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-24.03.1889 (Tod)
Mähren, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: fraktionslos [konservativer Großgrundbesitz]
Lit.: Hahn 1879; Hahn 1885; Heller I; Malíř, Biografický slovník; Taufmatriken Wien-St. Stephan; Hauptmatrikel, UA Wien