Gentilini, Luigi
Biografie
geb. 12.02.1812 (23.02.1812) Vezzano, Bezirk Trient, Tirol
gest. 18.01.1900 Calavino, Bezirk Trient, Tirol
röm.-kath.
Vater: Lorenzo G. († 1859), Schneider
ledig
Gymnasium und Priesterseminar in Trient; 1834 Priesterweihe
1834-1838 im geistlichen Collegium von Peter Rigler in Trient; 1838 Kooperator in Castelnuovo (Bezirk Borgo, heute Borgo Valsugana, Tirol); 1843 Pfarrer in Lizzana (heute Stadt Rovereto, Tirol); 1854 Pfarrer und Dechant in Calavino; bekannter Naturheilkundler
1874-1883, 1884-1891 Tiroler Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1877-1891
V. Legislaturperiode 23.10.1877-22.05.1879 (Nachwahl nach Rücktritt von Giacomo Marchetti)
Tirol, Landgemeinden 8 Rovereto, Nogaredo, Mori, Ala, Riva, Arco, Val di Ledro, Tione, Stenico, Condino
VI. Legislaturperiode 06.11.1879-23.04.1885
Tirol, Landgemeinden 8 Rovereto etc.
VII. Legislaturperiode 28.09.1885-23.01.1891
Tirol, Landgemeinden 8 Rovereto etc.
Klubmitgliedschaft: 6.11.1877 Klub des Zentrums; 1879 Klub des rechten Zentrums; 1885 Trentino-Klub (Obmann-Stellvertreter) [italienisch-katholisch]
Lit.: Hahn 1879; Schober, Tiroler Landtag; Tumler; Gentilini