Giovanelli, Ignaz Ritter von, Freiherr von (1839)
Biografie
geb. 05.04.1815 Bozen, Tirol
gest. 16.08.1889 Innsbruck, Tirol
röm.-kath.
Vater: Josef R., Frh. v. (1839) G. († 1845), Kanzler des Merkantil-Magistrats in Bozen
verh. 1846 Marianna (Anna) Freiin Ceschi a Santa Croce († 1881), 2 Söhne, 1 Tochter
seit 1825 Gymnasium in Bozen; 1830-1836 Philosophische Jahrgänge und Studium Rechtswissenschaft Universität Innsbruck
seit 1836 im Gerichtsdienst in Tirol, zunächst am Landgericht Bozen; 1838 Konzeptspraktikant am Landgericht Borgo (heute Borgo Valsugana), dann in Lavis (Bezirk Trient); 1840 Auskultant am Zivil- Kriminal- und Wechselgericht Trient; 1844 Kriminalaktuar am Zivil-Justiztribunal in Brescia (Lombardo-Venetien, seit 1859 Italien), 1848 am Zivil-, Kriminal- und Wechselgericht Bozen; 1850 Assessor am Landesgericht Innsbruck; 1854 Kreisgerichtsrat in Trient; 1860 Landesgerichtsrat am Kreisgericht Bozen; 1865 Oberlandesgerichtsrat in Innsbruck; 1879 in Ruhe
1848 konstit., 1865-1889 Tiroler Landtag (1867-1883 Landesausschuss)
Sonstiges: Vater von Karl Frh. v. Giovanelli (1847-1922), 1900-1904 Ackerbauminister
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1870, 1870-1871, 1873-1875, 1879-1889
II. Legislaturperiode 20.05.1867-27.01.1870 (Rücktritt von 6 Tiroler Abgeordneten wegen Ablehnung der Verfassung)
Tirol, Landgemeinden Bozen, Neumarkt, Kaltern, Sarntal, Kastelruth, Klausen, Bruneck, Taufers, Enneberg, Buchenstein, Ampezzo, Welsberg, Lienz, Windisch Matrei, Sillian, Meran, Schlanders, Glurns, Passeier, Lana
III. Legislaturperiode 26.09.1870-10.08.1871
Tirol, Landgemeinden Bozen etc.
V. Legislaturperiode 04.11.1873-15.03.1875 (Rücktritt)
Tirol, Landgemeinden 4 Bozen, Kaltern, Neumarkt, Kastelruth, Sarnthal, Klausen, Meran, Passeier, Lana
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Tirol, Landgemeinden 2 Schwaz, Fügen, Zell, Kufstein, Rattenberg, Kitzbühel, Hopfgarten
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-16.08.1889 (Tod)
Tirol, Großgrundbesitz 2. Wahlkörper
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des rechten Zentrums (25.11.1881 Obmann-Stellvertreter) [katholisch-konservativ]
Lit.: ÖBL; Hahn 1873; Hahn 1879; Hahn 1885; Schober, Tiroler Landtag; Tumler