Gniewosz-Olexów, Edward Ritter von
Biografie
geb. 02.09.1822 Wzdów (heute Gemeinde Haczów), Bezirk Brzozów, Galizien
gest. 24.05.1906 Wien
röm.-kath.
Vater: Wiktor R. v. G.-O. († 1840), Gutsbesitzer
verh. 1853 Maria v. Ressig († 1899)
1832-1834 Gymnasium in Przemyśl (Galizien); 1834-1843 Theresianum in Wien
seit 1843 im Verwaltungsdienst in Niederösterreich, seit 1846 in Galizien, zunächst Konzeptspraktikant am Gubernium in Lemberg, 1848 an der Gubernial-Kommission in Krakau, 1849 am Kreisamt in Przemyśl; 1852 Konzipist am Kreisamt in Kolomea/Kołomyja, 1854 an der Statthalterei in Lemberg; 1857 Kreiskommissär in Sambor; 1859 Statthaltereisekretär an der Landesregierung in Krakau, nach deren Auflösung 1860 wieder in Lemberg, 1866 Statthaltereirat; 1876 Ministerialrat im Unterrichtsministerium; 1886 in Ruhe, Sektionschef a.D.
1864-1875 galizischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1876, 1876-1897
V. Legislaturperiode (I.) 04.11.1873-29.08.1876 (?, Rücktritt während Vertagung der Session wegen Ernennung zum Ministerialrat)
Galizien, Landgemeinden 11 Sanok, Bukowsko, Rymanów, Brzozów, Dubiecko, Lisko, Lutowiska, Baligród
V. Legislaturperiode (II.) 21.11.1876-22.05.1879 (wieder gewählt)
Galizien, Landgemeinden 11 Sanok etc.
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Galizien, Landgemeinden 11 Sanok etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Galizien, Landgemeinden 11 Sanok etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Galizien, Landgemeinden 11 Sanok etc.
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub)
Lit.: PSB; Hahn 1879; Hahn 1885; Hahn 1891; PJB; Kürschner