Górski, Antoni Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 21.07.1862 Uleniec, Russisch Polen (heute Gemeinde Grójec, Woiwodschaft Masowien, Polen)
gest. 24.02.1928 Warschau, Polen
röm.-kath.
Vater: Stanisław Ritter v. G. († 1900), Gutsbesitzer
verh. nach 1910 Jadwiga Stroynowska, keine Kinder
bis 1880 Gymnasium St. Anna in Krakau (Galizien); Studium Rechtswissenschaft 1880-1882 Universität Krakau und 1882-1884 Universität Wien; 1885 Dr. iur. Wien; 1885-1886 weitere Studien Universität Berlin
1888 Privatdozent, 1891 ao., 1903 o. Professor für Handels- und Wechselrecht, seit 1905 auch für Zivilrecht an der landwirtschaftlichen Fakultät, 1917 für Zivilrecht Universität Krakau; 1919 in Ruhe; 1922 o. Professor für Handelsrecht Freie Polnische Universität Warschau (1925 Rektor); seit 1892 Besitzer des Guts Gosprzydowa (heute Gemeinde Gnojnik, Bezirk Brzesko, Galizien)
1896 Mitgründer und bis 1908 Präsident des Konservativen Klubs in Krakau; 1896-1912 Mitglied des Ausschusses der Krakauer Landwirtschaftsgesellschaft
1908-1912 galizischer Landtag; 1894-1904 Bezirksvertretung Brzesko
Sonstiges: Bruder von Piotr Ritter v. Górski
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1905-1907, 1908-1911
X. Legislaturperiode 28.11.1905-30.01.1907 (Nachwahl nach Berufung von Antoni Graf Wodzicki ins Herrenhaus)
Galizien, Großgrundbesitz 1 Krakau, Chrzanów
XI. Legislaturperiode 15.07.1908-30.03.1911 (Nachwahl nach Rücktritt von Michał Bobrzyński)
Galizien 23, Städte Mielec, Kolbuszowa, Leżajsk, Sokołów, Rozwadów, Tarnobrzeg, Nisko, Rudnik
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub; 1910-18.1.1911, 25.1.-30.3.1911 Obmann-Stellvertreter) [polnisch-konservativ]