Górski, Piotr Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 15.08.1858 Uleniec, Russisch Polen (heute Gemeinde Grójec, Woiwodschaft Masowien, Polen)
gest. 20.02.1906 Wien
röm.-kath.
Vater: Stanisław Ritter v. G. († 1900), Gutsbesitzer
ledig
bis 1876 Gymnasium St. Anna in Krakau (Galizien); Studium Rechtswissenschaft Universitäten Krakau (1876-1880) und Wien (1880); 1881 Dr. iur. Krakau
seit 1882 im Verwaltungsdienst, zunächst Konzeptspraktikant an der niederösterr. Statthalterei in Wien, 1886 an der Statthalterei in Lemberg (Galizien); 1887 als Statthaltereikonzipist der Bezirkshauptmannschaft Krakau zugeteilt, 1889 Bezirkskommissär; 1892 der Statthalterei in Lemberg zugeteilt; 1893 außer Dienst; Großgrundbesitzer in Krakau
1896 Gründungsmitglied des Konservativen Klubs in Krakau
1895-1906 galizischer Landtag; 1896-1906 Gemeinderat von Krakau
Sonstiges: Bruder von Antoni Ritter v. Górski
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1906
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Galizien, Großgrundbesitz 1 Krakau, Chrzanów
X. Legislaturperiode 31.01.1901-20.02.1906 (Tod)
Galizien, Großgrundbesitz 5 Neu Sandec, Jasło, Grybów, Limanowa, Neumarkt, Gorlice
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnisch-konservativ]
Lit.: ÖBL; PSB; Binder; Czas (Krakau) v. 21. u. 22.2.1906