Grafinger, Franz
Biografie
geb. 27.11.1859 Grünau (heute Grünau im Almtal), Bezirk Gmunden, Oberösterreich
gest. 19.10.1918 Grünau (heute Grünau im Almtal), Bezirk Gmunden, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Franz G. († 1905), Holz- und Sagmeister
verh. 1889 Maria Anna Redtenbacher, 3 Töchter, 7 Söhne (2 † jung)
Volksschule in Grünau
Holzhändler und Sägewerksbesitzer (Rapbergersäge) in Grünau, später auch Bau eines Elektrizitätswerks
Obmann der landwirtschaftlichen Bezirksgenossenschaft Gmunden
1891-1911 Bürgermeister von Grünau
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1900-1918
IX. Legislaturperiode 22.02.1900-07.09.1900 (Nachwahl nach Tod von Johann Rogl)
Oberösterreich, Landgemeinden 7 Gmunden, Ischl, Kirchdorf, Grünburg, Windischgarsten
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Oberösterreich, Landgemeinden 7 Gmunden etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Oberösterreich 19, Landgemeinden Gmunden, Ischl
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-19.10.1918 (Tod)
Oberösterreich 19, Landgemeinden Gmunden, Ischl
Klubmitgliedschaft: 1900 Klub der Katholischen Volkspartei; 1901 Zentrum-Klub; 1907 Christlichsoziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter (2.-5.7.1912 nur Hospitant) [katholische Volkspartei; 1907 christlichsozial]
Lit.: PAW; OÖ-Biografien; Freund 1907; Freund 1911; Kern; Slapnicka, Oberösterreich