Gregorec, Lavoslav Dr. theol.
Biografie
geb. 17.12.1839 Desternigberg/Destrnik, Gemeinde Sankt Urban/Sveti Urban (heute Gemeinde Destrnik), Bezirk Pettau/Ptuj, Steiermark
gest. 22.10.1924 Neukirchen/Nova Cerkev (heute Gemeinde Vojnik), Bezirk Cilli/Celje, Steiermark (Slowenien)
röm.-kath.
Vater: Jožef G., Schneidergeselle
ledig
Volksschule in Pettau; 1852-1860 Gymnasium, 1860-1864 Priesterseminar in Marburg/Maribor (Steiermark); 1864 Priesterweihe; 1869 Dr. theol. Graz (Steiermark)
zunächst in der Seelsorge in der Untersteiermark, 1864-1868 Kaplan in Retschach/Zreče (Bezirk Gonobitz/Konjice, heute Slovenske Konjice), Mahrenberg/Marenberg (heute Radlje ob Dravi, Bezirk Windischgraz/Slovenj Gradec) und St. Ruprecht in Windischbüheln/Sv. Rupert v Slovenskih Goricah, Gemeinde Unterwellitschen/Spodnja Veličina (heute Gemeinde Lenart, Bezirk Marburg); 1869 Dozent für Bibelstudium am Priesterseminar in Marburg; 1885 Pfarrer, 1895 auch Dechant in Neukirchen; 1875-1885 Redakteur des "Slovenski Gospodar" und einige Zeit auch der "Südsteirischen Post" in Marburg
Obmann des slowenischen katholisch-politischen Vereins in Cilli
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1886-1900
VII. Legislaturperiode 29.09.1886-23.01.1891 (Nachwahl nach Tod von Božidar Raič)
Steiermark, Landgemeinden 8 Pettau, Friedau, St. Leonhard, Rohitsch, St. Marein, Luttenberg, Oberradkersburg
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Steiermark, Landgemeinden 8 Pettau etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Steiermark, Landgemeinden 8 Pettau etc.
Klubmitgliedschaft: 1886 Klub des rechten Zentrums; Mai 1887 fraktionslos; 1891 Klub der Konservativen; 23.11.1893 Hrvatsko-slovenski klub (Kroatisch-slowenischer Klub); 1897 Slovanska krščansko-narodna sveza (Slavischer christlich-nationaler Verband) [slowenisch-katholisch]
Lit.: PAW; Slovenski Biografski Leksikon; PJB; Kürschner; Maček, Gregorec; Antoličič, Gregorec; Nachlass im Pokrajinski arhiv Maribor