Greuter, Josef
Biografie
geb. 01.10.1817 (04.10.1817 lt. Taufeintrag) Strad, Gemeinde Tarrenz, Bezirk Imst, Tirol
gest. 22.06.1888 Innsbruck, Tirol
röm.-kath.
Vater: Christoph G. († 1824), Landwirt und Weber
ledig
Volksschule in Tarrenz; Gymnasium in Innsbruck; Philosophische Jahrgänge und 1 Jahr Studium Rechtswissenschaft Universität Innsbruck; Priesterseminar in Brixen (Tirol); 1842 Priesterweihe
1843 Hilfspriester in Mieming (Bezirk Imst); 1846 zunächst Kooperator, dann bis 1850 Pfarrer in Flaurling (Bezirk Innsbruck); 1850 Professor für Religion und Geschichte am Staatsgymnasium in Innsbruck; 1861 auch Redakteur der neu gegründeten Tageszeitung "Tiroler Stimmen" in Innsbruck; 1882 in Ruhe
seit 1861 Obmann des Katholischen Volksvereins in Innsbruck
1864-1888 Tiroler Landtag (1867-1870 Landesausschuss)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1864-1870, 1870-1873, 1873-1888
I. Legislaturperiode 12.11.1864-20.09.1865 (Nachwahl nach Rücktritt von Norbert Pfretzschner)
Tirol, Landgemeinden Innsbruck, Mieders, Steinach, Telfs, Imst, Silz, Reutte, Landeck, Ried, Nauders, Hall, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, Fügen, Zell, Kitzbühel, Hopfgarten, Brixen, Sterzing
II. Legislaturperiode 20.05.1867-27.01.1870 (Rücktritt von 6 Tiroler Abgeordneten wegen Ablehnung der Verfassung)
Tirol, Landgemeinden Innsbruck etc.
III. Legislaturperiode 19.09.1870-10.08.1871
Tirol, Landgemeinden Innsbruck etc.
IV. Legislaturperiode 29.12.1871-15.02.1873 (Rücktritt)
Tirol, Landgemeinden Innsbruck etc.
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Tirol, Landgemeinden 3 Imst, Silz, Reutte, Landeck, Ried, Nauders, Schlanders, Glurns
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Tirol, Landgemeinden 3 Imst etc.
VII. Legislaturperiode 24.10.1885-22.06.1888 (Tod)
Tirol, Landgemeinden 3 Imst etc.
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des rechten Zentrums [katholisch-konservativ]
Lit.: ÖBL; DBA; Hahn 1867; Hahn 1879; Hahn 1885; Schober, Tiroler Landtag; Tiroler Ehrenkranz; Tumler; Kretschmar, Greuter; Taufmatriken Tarrenz, TLA Innsbruck