Groisz, Gusztáv
Biografie
geb. 20.03.1811 Klausenburg/Kolozsvár/Cluj (heute Cluj-Napoca), Siebenbürgen
gest. 07.04.1874 Budapest, Ungarn
röm.-kath.
Vater: Jakab G. († 1829)
verh. 1836 Zsuzsanna Szász, 1 Sohn, 1 Tochter
Gymnasium in Klausenburg; Studium Rechtswissenschaft Rechtsakademie Klausenburg
seit 1830 im Staatsdienst in Siebenbürgen, zunächst am Gubernium in Klausenburg; 1837 Gerichtsnotar (Ordinarius Notarius), 1838 Gerichtsprotokollist, 1840 Vizenotar, 1842 wieder Notar, 1843 Senator, 1844 auch Gefängnisinspektor, 1846 Polizeidirektor in Klausenburg; 1850 Leiter des Bezirksamts in Marosvásárhely/Târgu Mureş, dann in Hermannstadt/Nagyszeben/Sibiu; nach 1855 Kreisvorsteher in Szilágysomlyó/Şimleu Silvaniei (Komitat Szilágy), zuletzt in Hermannstadt; 1861 Rat, 1863 Vizepräsident des Guberniums in Klausenburg; 1869 Ministerialrat, 1872 Unterstaatssekretär im ungarischen Innenministerium
1863-1865 siebenbürgischer Landtag (1863-1865 Präsident); 1848-1849 Bürgermeister von Klausenburg
1872-1874 Mitglied des ungarischen Abgeordnetenhauses
Sonstiges: Vater von Gusztáv Groisz (1840-1899), 1866 o. Professor für Strafrecht und Zivilprozess Rechtsakademie, 1872-1894 für Strafrecht Universität Klausenburg, 1896-1899 Mitglied des ungarischen Abgeordnetenhauses
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1863-1865
I. Legislaturperiode (I.) 27.10.1863-15.02.1864 (Erlöschen des Mandats bei Zusammentritt des neuen Landtags)
Siebenbürgen
I. Legislaturperiode (II.) 16.11.1864-20.09.1865 (wieder gewählt)
Siebenbürgen
Lit.: Szinnyei