Groß, Gustav Dr. iur.
Biografie
geb. 12.06.1856 Reichenberg/Liberec, Böhmen
gest. 23.02.1935 Wien
röm.-kath.
Vater: Gustav Robert G. († 1890), Generaldirektor der Nodwestbahn
ledig
1865-1873 Gymnasium in Wien-Josefstadt und 1866-1868 in Dresden (Sachsen); 1873-1877 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1878 Dr. iur. Wien; 1881 weitere Studien (Nationalökonomie) Universität Berlin
1877 Konzeptspraktikant an der niederösterr. Statthalterei in Wien, 1878 der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg zugeteilt; 1880 beurlaubt, 1881 Austritt aus dem Staatsdient, freier Publizist; 1883 Privatdozent, 1896-1921 tit. ao. Professor für politische Ökonomie Universität Wien (letztes Kolleg 1897)
1885 Mitglied des Ausschusses, 1905-1925 Obmann des Deutschen Schulvereins, 1925-1932 des Deutschen Schulvereins Südmark (Fusionierung von Schulverein und Südmark)
1902-1912 mährischer Landtag
Sonstiges: Sohn von Gustav Robert Groß
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1889-1918
VII. Legislaturperiode 03.12.1889-23.01.1891 (Nachwahl nach Rücktritt von Eduard Sturm)
Mähren, Städte 5 Iglau, Trebitsch, Groß-Meseritsch, Stannern
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Mähren, Städte 5 Iglau etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Mähren, Städte 5 Iglau etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Mähren, Städte 5 Iglau etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Mähren 4 deutsch, Städte Trebitsch, Großmeseritsch, Saar, Neustadtl, Großbittesch, Tischnowitz, Kunstadt, Gewitsch, Teltsch, Hrottowitz, Namiest, Blansko, Iglau, Stannern, Triesch, Boskowitz, Lettowitz, Konitz, Deutschbrodek, Bystřitz ob Pernstein
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Mähren 4 deutsch, Städte Trebitsch etc.
parlamentarische Funktionen
30.5.1917-12.11.1918 Präsident
Klubmitgliedschaft: 1889 Vereinigte deutsche Linke; 6.11.1896 fraktionslos; 1897 Deutsche Fortschrittspartei (Mitglied des Vorstands); 1907 Deutschfortschrittliche Vereinigung (Geschäftsführer und Mitglied des Leitungsausschusses der Vereinigung der deutschen Parteien); 4.12.1908 Nationalverband der deutschfreiheitlichen Abgeordneten (Obmann-Stellvertreter); 26.2.1910 Deutscher Nationalverband (Mitglied des Vorstands, 7.7.1911-30.5.1917 Obmann); 13.9.1916-19.10.1917 (Auflösung) Deutsche Arbeitsgemeinschaft bis 12.10.1917 (Auflösung) im Deutschen Nationalverband; 22.10.1917 Deutschnationale Vereinigung, 26.7.1918 (Fusionierung mit) Deutschnationale Partei, seit 22.1.1918 (Gründung) im Verband der deutschnationalen Parteien [deutschfortschrittlich]
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; Freund 1907; Freund 1911; Malíř, Biografický slovník; Deutsche Schutzarbeit; Deschka, Groß