Gull, Josef
Biografie
geb. 05.12.1820 Schässburg/Segesvár/Sighişoara, Komitat Nagy-Küküllő, Siebenbürgen
gest. 23.06.1899 Schässburg/Segesvár/Sighişoara, Komitat Nagy-Küküllő, Siebenbürgen
evang. A.B.
Vater: Johann G., Weber
verh. Josefine Wächter, K
1830-1839 Gymnasium in Schässburg; Studium Rechtswissenschaft Rechtsakademie in Marosvásárhely/Târgu Mureş (Siebenbürgen); 1844 Advokatenprüfung in Marosvásárhely und Hermannstadt/Nagyszeben/Sibiu (Siebenbürgen)
bis 1851 im städtischen Verwaltungsdienst in Schässburg; 1851-1861 Advokat in Schässburg
1861-1875 Mitglied der sächsischen Nationsuniversität; 1865-1899 Mitglied des Landes-Konsistorium der evang.-sächsischen Kirche
1848 siebenbürgischer und ungarischer Landtag (jeweils Stellvertreter des Abgeordneten des Schässburger Stuhls); 1863-1866 siebenbürgischer Landtag; 1851 Mitglied der Stadtkommunität, 1861 Senator und Stadthann, 1866-1881 Bürgermeister von Schässburg
1867-1869, 1872-1875, 1881-1896 Mitglied des ungarischen Abgeordnetenhauses
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1863-1865
I. Legislaturperiode (I.) 20.10.1863-15.02.1864 (Erlöschen des Mandats bei Zusammentritt des neuen Landtags)
Siebenbürgen
I. Legislaturperiode (II.) 12.11.1864-20.09.1865 (wieder gewählt)
Siebenbürgen
Lit.: ÖBL; ADB; DBA; Hoch, Gull