Haase, Johann
Biografie
geb. 12.02.1837 Znaim/Znojmo, Mähren
gest. 18.08.1904 Znaim/Znojmo, Mähren
röm.-kath.
Vater: Alois H. († 1859), Weingroßhändler
verh. 1860 Ottilie Emmer, keine Kinder
Bürgerschule und Gymnasium in Znaim
seit 1859 (Übernahme des Geschäfts gemeinsam mit zwei Brüdern) Weingroßhändler (Alois Haase's Söhne) in Znaim, vor 1885 Austritt aus der Firma und Privatier
1870 Obmann-Stellvertreter, 1881-1898 Obmann des deutschen Bürgervereins Znaim; Obmann des Deutschen Vereins für Stadt und Land Znaim und des Politischen Vereins der Liberalen in Znaim; 1878-1886 Obmann des Anpflanzungs- und Verschönerungsvereins Znaim
1882-1902 mährischer Landtag; 1872 Stadtvertretung, 1873 Stadtrat, 1887 Vize-, 1900-1904 Bürgermeister von Znaim
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1897
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Mähren, Städte 6 Znaim, Datschitz, Jamnitz, Zlabings, Kromau, Eibenschitz, Mährisch Budwitz
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Mähren, Städte 6 Znaim etc.
Klubmitgliedschaft: 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke
Lit.: BLBL; Hahn 1885; Hahn 1891; PJB; Kürschner; Heller I; Historická encyklopedie podnikatelů; Malíř, Biografický slovník; Znaimer Tagblatt v. 19.8.1904; Pfarrmatriken Znojmo-sv. Kříž, MZA Brünn