Habermann, Josef Dr. phil.
Biografie
geb. 31.10.1841 Neutitschein/Nový Jičín, Mähren
gest. 20.05.1914 Brünn, Mähren
röm.-kath.
Vater: Josef H. († 1862), Riemer
verh. 1875 Anna Zwieauer († 1896), 5 Töchter (1 † jung), 7 Söhne
Volks- und Unterrealschule in Neutitschein; Oberrealschule in Troppau/Opava/Opawa (Schlesien); 1860-1865 Studium Chemie Polytechnikum Wien und Hospitant Universität Wien; Dr. phil. Heidelberg
1865 Assistent, 1867 Präparator, 1873 Adjunkt und Privatdozent für Chemie der Baumaterialien Polytechnikum (seit 1872 Technische Hochschule) Wien; 1868-1875 auch Lehrer an einer Privatschule in Wien; 1875 o. Professor für allgemeine analytische und Agrikulturchemie, 1891 für allgemeine und analytische Chemie Technische Hochschule Brünn (1881-1882, 1893-1894 Rektor); 1911 in Ruhe
mehrfach Präsident des mährischen Gewerbe-Vereins in Brünn; 1889 Obmann-Stellvertreter, 1897-1899 Obmann des Deutschen Vereins in Brünn
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1886-1900
VII. Legislaturperiode 29.09.1886-23.01.1891 (Nachwahl nach Rücktritt von Alfred Skene)
Mähren, Städte 10 Neutitschein, Stramberg, Freiberg, Fulnek, Frankstadt, Mährisch Ostrau, Mistek, Braunsberg
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Mähren, Städte 10 Neutitschein etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Mähren, Handels- und Gewerbekammer Brünn
Klubmitgliedschaft: 1886 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke; 1897 Deutsche Fortschrittspartei [deutschfortschrittlich]
Lit.: PAW; BLBL; PJB; DBA; Biografický slovník Slezska; Hahn 1891; Kürschner; Heller I; Tagesbote aus Mähren und Schlesien (Brünn) v. 20.5.1914, Abendblatt; Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis v. 23.5.1914