Hackelberg-Landau, Rudolf Adam Freiherr von
Biografie
geb. 08.09.1827 Wien
gest. 02.06.1903 Pragwald/Prebold, Gemeinde Sankt Paul bei Pragwald/Sveti Pavel pri Preboldu (heute Gemeinde Prebold), Bezirk Cilli/Celje, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Johann Frh. v. H.-L. († 1848), Generalmajor
verh. 1854 Paula Gräfin Brigido, keine Kinder
1838-1848 Theresianum in Wien
Offizier, 1848 Unter-, 1849 Oberleutnant, 1854 außer Dienst, Rittmeister ad hon.; seit 1855 Besitzer des Guts Pragwald
1867-1903 steiermärkischer Landtag; Gemeindevertretung, 1873-1882 Bürgermeister von St. Paul bei Pragwald
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1869, 1870-1903
II. Legislaturperiode 20.05.1867-23.10.1869 (Rücktritt wegen Notwendigkeit der Anwesenheit auf seinen Besitzungen)
Steiermark, Großgrundbesitz
III. Legislaturperiode 19.09.1870-10.08.1871
Steiermark, Großgrundbesitz
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Steiermark, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Steiermark, Großgrundbesitz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Steiermark, Großgrundbesitz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Steiermark, Großgrundbesitz
VIII. Legislaturperiode 16.04.1891-22.01.1897
Steiermark, Großgrundbesitz
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Steiermark, Großgrundbesitz
X. Legislaturperiode 31.01.1901-02.06.1903 (Tod)
Steiermark, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 4.10.1867 Klub der Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub der Linken; 1879 Klub der Liberalen; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke; 1897 Vereinigung von Großgrundbesitzern, seit 1898 Vereinigung von verfassungstreuen Großgrundbesitzern; 1901 Vereinigung der verfassungstreuen Großgrundbesitzer [Verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: PAW; Hahn 1879; PJB; Kürschner; Bruckmüller/Cvirn, Untersteirische Eliten