Hagenauer, Giovanni
Biografie
geb. 07.05.1800 Triest
gest. 22.03.1877 Triest
röm.-kath.
Vater: Ignaz Joachim H. († 1824), Großhändler
ledig
bis 1841 Großhändler in Triest; seit 1841 im Dienst des Österreichischen Lloyd in Triest, zunächst Sekretär, bereits vor 1848 Direktor, 1876-1877 Präsident; bis 1877 Mitglied des Direktionsrats der Assicorazioni Generali in Triest
1853-1861 Vizepräsident der Handels- und Gewerbekammer Triest
1839-1848 Stadtrat von Triest; 1848 provisorischer, 1850-1865 Stadtrat, seit Oktober 1850 kurz Vizebürgermeister von Triest
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-30.01.1849 (Rücktritt aus Gesundheitsgründen)
Küstenland (Triest), Triest 2. Wahlbezirk
parlamentarische Funktionen
20.7.-17.8.1848 Zweiter Vizepräsident; 17.8.-14.9.1848 Erster Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: 30.9.1848 Zentrumsklub
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1863-1865
I. Legislaturperiode 17.06.1863-20.09.1865 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Stadtrats als Landtag)
Triest
Lit.: Saraval, deputati triestini 1848-1873; Beiträge zur Salzburger Familiengeschichte