Hájek, Max
Biografie
geb. 25.03.1835 Richenburg/Rychmburk (heute Předhradí), Bezirk Hohenmauth/Vysoké Mýto, Böhmen
gest. 23.08.1913 Písek, Böhmen
röm.-kath.
Vater: František H. († 1848), Brauer
verh. (I.) 1863 Albina Roškolová († 1866), 2 T; (II.) 1900 Anna Rolkeová, 1 Tochter (geb. vorehelich)
Unterrealschule in Chrudim (Böhmen); nach 1860 Handelsschule in Prag (Böhmen)
zunächst Brauerlehre und Arbeit als Braugeselle in Österreich, Italien und Ungarn; 1854 Eintritt in die Armee, 1860 als Leutnant außer Dienst; seit 1863 Eisen-, Metall- und Waffenhändler in Písek; 1895 Mitgründer der "Písecké listy" (Piseker Blätter)
1885-1907 böhmischer Landtag; seit 1868 Stadtrat von Písek
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1907
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Pilsen
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Pilsen
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Pilsen
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Pilsen
Klubmitgliedschaft: 1885 Český club (Böhmischer Klub); 12.12.1890 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der unabhängigen böhmischen Abgeordneten, seit 1891 Klub der böhmischen Nationalabgeordneten); 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten) [Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Lit.: PAW; Hahn 1885; Kürschner; Lišková; Navrátil, Almanach 1901-1906; Písecké listy v. 27.8.1913