Hanusch, Ferdinand
Biografie
geb. 09.11.1866 Wigstadtl Oberdorf/Vítkov Horní Ves (heute Stadt Vítkov), Bezirk Troppau/Opava/Opawa, Schlesien
gest. 28.09.1923 Sanatorium der Wiener Kaufmannschaft, Wien
röm.-kath.; 1911 konfessionslos
Vater: Josef H. († Oktober 1866), Weber
verh. (I.) 1891 Anna Domes († 1895), 1 T († jung); (II.) 1895 Julia Gill, 2 Söhne, 1 Tochter
Volksschule in Wigstadtl Oberdorf
1879 Bauhilfsarbeiter in Wigstadtl/Vítkov; 1881 Arbeiter in einer Bandfabrik in Wigstadtl; seit 1884 Wanderschaft als Textilarbeiter in Österreich, Sachsen, Preußen, Ungarn, Rumänien und der Türkei, mehrfach in die Heimat abgeschoben; 1887 Arbeiter in einer Seidenfabrik in Wigstadtl; 1897 Gewerkschafts- und sozialdemokrat. Parteisekretär in Sternberg/Šternberk (Mähren); 1900-1918 Sekretär der Union der Textilarbeiter in Wien; 1906 Mitgründer und Gesellschafter der Hammerbrotwerke (Aufnahme der Produktion 1909); 1921-1923 Direktor der Wiener Arbeiterkammer; Arbeiterdichter
1895-1897 Obmann des Arbeitervereins "Eintracht" in Wigstadtl; 1903 Mitglied, 1907-1923 Vorsitzender der Reichs-, nach 1918 österr. Gewerkschaftskommission in Wien
Mitglied der österr. provisor., konstit. Nationalversammlung, bis 1923 des Nationalrats; Oktober 1918-1920 Staatssekretär für soziale Fürsorge, Juli 1920 auch Leiter des Staatssekretariats für Verkehr, Juli-Oktober 1920 auch stellvertretender Vorsitzender im Kabinett
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 102, Landgemeinden und Städte Kratzau, und die Ortsgemeinden Liebenau, Böhmisch Aicha
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Böhmen 102, Landgemeinden und Städte Kratzau etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Klub der deutschen Sozialdemokraten im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub der deutschen Sozialdemokraten
Lit.: PAW; ÖBL; NDB; BLBL; DBA; NÖB IV; Wien-Lexikon; Freund 1907; Freund 1911; Staininger, Hanusch