Hasslwanter, Johann Dr. iur.
Biografie
geb. 05.05.1805 Innsbruck, Tirol
gest. 15.06.1869 Innsbruck, Tirol
röm.-kath.
Vater: Anton H. († 1830), Leibkutscher von Erzherzogin Elisabeth, nach 1807 Schirmmacher
verh. 1833 Anna Golser, 8 Söhne (1 † jung), 6 Töchter (1 † jung)
Musterhauptschule und Gymnasium in Innsbruck; 1823-1828 Philosophische Jahrgänge und Studium Rechtswissenschaft Universität Innsbruck; 1829 Dr. iur. Innsbruck
1828 Konzeptspraktikant am Stadt- und Landrecht, 1829 am Fiskalamt in Innsbruck; 1830-1833 auch Supplent für Römisches Zivilrecht und Kanonisches Recht Universität Innsbruck; 1833 Advokat in Lienz (Tirol), 1837 in Innsbruck; 1849 Generalprokurator am Oberlandesgericht Innsbruck sowie Ministerialkommissär zur Durchführung der Grundentlastung und Präsident der Grundentlastungskommission für Tirol und Vorarlberg; 1853 Oberstaatsanwalt in Innsbruck; 1867 in Ruhe
18.5.-19.7.1848 Frankfurter Nationalversammlung (Tirol, Pustertal und am Eisack-Lienz); 1848 Tiroler konstit. Landtag (verstärkter Ausschuss); 1861-1869 Tiroler Landtag (1861-1867 Landesausschuss, 1867-1869 Landeshauptmann)
Sonstiges: Vater von Anton Hasslwanter; Schwiegervater von Josef Neuner
Abgeordneter des Reichstags 11.08.1848-07.03.1849
Tirol, Sillian
parlamentarische Funktionen
20.12.1848-20.1.1849 Zweiter Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: 28.9.1848 Zentrumsklub
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1864-1865
I. Legislaturperiode 12.11.1864-20.09.1865 (Nachwahl nach Mandatsverlust von Johann v. Putzer)
Tirol, Städte Innsbruck, Bozen, Hall, Rattenberg, Kitzbühel, Kufstein, Schwaz, Imst, Vils, Reutte, Landeck, Brixen, Sterzing, Klausen, Bruneck, Lienz, Innichen, Meran, Glurns, Kaltern, Tramin und Handels- und Gewerbekammern Innsbruck und Bozen
Lit.: ÖBL; Wurzbach; Best/Weege; Granichstaedten-Czerva, Tiroler Amtswalter; Dvorak; Schumacher, Haßlwanter