Hauck, Wilhelm Philipp
Biografie
geb. 13.05.1851 Wien
gest. 04.04.1920 Liesing (heute Stadt Wien)
röm.-kath.; 1899 evang. A.B.
Vater: Wilhelm H. († 1885), Mechaniker; unehel. Kind, nach Heirat der Eltern legitimiert
ledig
Oberrealschule in Wien; 1868-1872 Technische Hochschule Wien
Elektrotechniker und Feinmechaniker, seit 1885 Besitzer der Firma "Hof-Mechaniker W. J. Hauck", seit 1887 "W. Ph. Hauck" (v.a. Erzeugung wissenschaftlicher Instrumente, elektrotechnischer Geräte) in Wien; 1896 Verkauf der Firma; 1889-1890 Mitgründer und Miteigentümer des "Deutsches Volksblatt" in Wien; 1888 Mitgründer und bis 1903 Herausgeber des "Bezirks-Bote für Favoriten und die Wieden", seit 1902 "Bezirks-Bote. Alldeutsches Wochenblatt" in Wien; 1903 Mitgründer und bis 1911 Mitherausgeber, bis 1908 Redakteur des "Alldeutsches Tagblatt" in Wien
1884-1903 Obmann des Favoritner politischen Bürger-Vereins in Wien
1890-1896 niederösterr. Landtag
Sonstiges: Geburtsname Pasischnikow, Heirat der Eltern 1852, amtlicher Namenswechsel 1860 zu Hauck
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1891-1897, 1901-1907
VIII. Legislaturperiode 05.06.1891-22.01.1897
Niederösterreich, Städte 4 Wien IV. und X. Bezirk (Wieden und Favoriten)
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Böhmen, allgemeine Wählerklasse 3 Mies, Tuschkau, Staab, Bischofteinitz, Hostau, Ronsperg, Tachau, Pfraumberg, Plan, Tepl, Marienbad, Weseritz, Petschau, Luditz, Buchau, Manetin, Duppau, Podersam, Jechnitz
Klubmitgliedschaft: 1891 Freie Vereinigung für wirtschaftliche Reform auf christlicher Grundlage; 1901 Alldeutsche Vereinigung, seit Herbst 1904 (Auflösung) fraktionslos [deutschradikal; alldeutsch]
Lit.: DBA I; PJB; Hahn 1891; Kürschner; Dvorak; Weber, Wolf; Niederösterr. Landtag 1861-1921; Taufmatriken Wien-Laimgrube