Hayden zu Dorff, Sigmund Christoph Ritter von, Freiherr von (1888)
Biografie
geb. 12.01.1853 Schloss Dorff, Gemeinde Schlierbach, Bezirk Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich
gest. 28.12.1926 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Eduard R., Frh. v. (1888) H. z. D. († 1895), Gutsbesitzer
verh. 1884 Eugenie v. Lenz (geschieden 1897), 2 Söhne, 1 Tochter
Realschule in Innsbruck (Tirol)
1873 Eintritt in die Armee als Einjährig-Freiwilliger, 1874 Kadett, 1875 Leutnant, 1880 Oberleutnant, 1885 außer Dienst; 1886 Leitung, 1895 Besitzer des Guts Dorff
1896-1902 oberösterr. Landtag
Sonstiges: Sohn von Eduard Frh. Hayden zu Dorff; bis 1897 Schwiegersohn von Alfred von Lenz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1895-1907
VIII. Legislaturperiode 07.06.1895-22.01.1897 (Nachwahl nach Tod seines Vaters)
Oberösterreich, Großgrundbesitz
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Oberösterreich, Großgrundbesitz
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Oberösterreich, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1895 Klub der Konservativen; 1897 Zentrum; 1901 Zentrum-Klub [konservativer Großgrundbesitz]
Lit.: PJB; Slapnicka, Oberösterreich; KA, Qualifikationslisten K. 999; Sterbematriken Kirchdorf an der Krems, OÖLA Linz