Hein, Franz Ritter von (1863), Freiherr von (1871) Dr. iur.
Biografie
geb. 28.06.1808 Olmütz, Mähren
gest. 18.02.1890 Brünn, Mähren
röm.-kath.
Vater: Anton H., Postkontrollor
verh. 1837 Rosalie v. Laminet-Arztheim († 1880), 2 Töchter, 3 Söhne
Gymnasium in Olmütz; Philosophische Jahrgänge und 1830-1832 Studium Rechtswissenschaft Universität Olmütz; 1833 Dr. iur. Olmütz
1837 Advokat in Johannesberg/Jánský Vrch (Stadt Jauernig/Javorník, Bezirk Freiwaldau/Frývaldov, heute Jeseník), 1847 in Troppau/Opava/Opawa (Schlesien); 1860 Mitglied des verstärkten Reichsrats; 18.12.1862-27.7.1865 Justizminister; 1865 Präsident des Oberlandesgerichts Wien; 1881 in Ruhe, Übersiedlung nach Brünn; 1867-1869 Mitglied Staatsgerichtshof
1848 verstärkter schlesischer öffentlicher Konvent, 1861-1867 schlesischer Landtag (1861-1862 Landesausschuss und Landeshauptmann-Stellvertreter); 1848 Vizebürgermeister, 1856-1862 Bürgermeister von Troppau
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-07.03.1849
Schlesien, Troppau
parlamentarische Funktionen
20.1.-23.2.1849 Erster Vizepräsident
1.8.1848 Verfassungsausschuss (Dreierkomitee über die Grundrechte)
Klubmitgliedschaft: 28.9.1848 Zentrumsklub (Obmann); November 1848 Zentral-Klub bis 13.1.1849; 14.1.1849 Linkes Zentrum
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Schlesien, Stadt Troppau und Handels- und Gewerbekammer Troppau
parlamentarische Funktionen
29.4.1861-18.12.1862 Präsident
Mitglied des Herrenhauses 20.01.1869 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei
Lit.: Wurzbach; ÖBL; BLBL; DBA; Wien-Lexikon; Hahn 1879; Hahn 1885; Heller I; Troppau von A bis Z; Biografický slovník Slezska; Berner, Hein; Opava-Osobnosti