Helferstorfer, Othmar (Kaspar)
Biografie
geb. 19.07.1810 Baden, Niederösterreich
gest. 25.10.1880 Wien
röm.-kath.
Vater: Josef H. († 1863), Weber
ledig
Volksschule in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterr.); Piaristen- und Schottengymnasium in Wien; 1833 Priesterweihe
1828 Eintritt in das Schottenstift in Wien; 1833 Präfekt der Stiftssängerknaben; 1835 Kurat und Prediger an der Stiftspfarre, seit 1838 auch Stiftsbibliothekar; 1842 Professor der Humanitätsklassen, seit der Gymnasialreform 1849 für Latein und Deutsch, 1856 Direktor am Stiftsgymnasium; 1861 Abt des Stifts; 1867 Kassadirektor, 1869-1880 Generaldirektor der Wechselseitigen Brandschaden-Versicherungs-Anstalt in Wien
1867-1880 niederösterr. Landtag (1870-1880 Landmarschall); 1861 Gemeindevertretung, 1871-1876 Gemeinderat von Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling, Niederösterr.)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1868-1871, 1873-1874
II. Legislaturperiode 17.10.1868-21.05.1870 (Nachwahl nach Berufung von Franz Graf Falkenhayn ins Herrenhaus und Rücktritt von Karl Frh. v. Geusau)
Niederösterreich, Großgrundbesitz
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Niederösterreich, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-20.01.1874 (Rücktritt)
Niederösterreich, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Mitglied des Herrenhauses 18.11.1875 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei
Lit.: ÖBL; Wien-Lexikon; Hahn 1879; Wolfsgruber, Helferstorfer