Herbst, Eduard Dr. iur.
Biografie
geb. 09.12.1820 (10.12.1820 lt. Taufeintrag) Wien
gest. 25.06.1892 Wien
röm.-kath.
Vater: Karl H. († 1836), Advokat
verh. 1846 Amalie Sortschan, 2 Söhne, 2 Töchter
Gymnasium in Wien; 1838-1841 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1843 Dr. iur. Wien
1842 Konzeptspraktikant an der Hofkammerprokuratur in Wien, seit 1843 auch Supplent für Vernunfts- und österr. Kriminalrecht Universität Wien; 1847 o. Professor für Natur- und österr. Kriminalrecht Universität Lemberg (Galizien; 1853-1854 Rektor), 1858 für Strafrecht und Rechtsphilosophie Universität Prag (Böhmen); 30.12.1867-12.4.1870 Justizminister; seit 1875 Besitzer des Guts Kundratitz/Kundratice (heute Stadt Hartmanice, Bezirk Schüttenhofen/Sušice, Böhmen), vor 1879 Übergabe an seinen Sohn Ernst
1861-1885, 1885-1889, 1889-1891 böhmischer Landtag; 1862-1868 Stadtverordneter von Prag
Sonstiges: Vater von Ernst Herbst; Schwiegervater von Heinrich Hütter
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1892
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Böhmen, Landgemeinden Dauba, Wegstadtl, Leitmeritz, Lobositz, Auscha, Böhmisch Leipa, Niemes, Haida, Zwickau, Tetschen, Bensen, Böhmisch Kamnitz, Aussig, Karbitz, Schluckenau, Hainspach, Rumburg, Warnsdorf, Teplitz, Dux, Bilin
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Böhmen, Landgemeinden Dauba etc.
III. Legislaturperiode 08.11.1870-10.08.1871 (direkte Notwahl)
Böhmen, Landgemeinden Dauba etc.
IV. Legislaturperiode (I.) 27.12.1871-24.04.1872 (direkte Notwahl; Erlöschen des Mandats bei Zusammentritt des neugewählten Landtags)
Böhmen, Landgemeinden Dauba etc.
IV. Legislaturperiode (II.) 07.05.1872-07.09.1873 (wieder gewählt)
Böhmen, Landgemeinden Dauba etc.
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Böhmen, Landgemeinden 10 Tetschen, Bensen, Böhmisch Kamnitz, Rumburg, Warnsdorf, Zwickau, Schluckenau, Hainspach
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Landgemeinden 10 Tetschen etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Niederösterreich, Städte 1 Wien Innere Stadt (I. Bezirk)
auch gewählt in Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Reichenberg, dort Mandatsverzicht
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-25.06.1892 (Tod)
Niederösterreich, Städte 1 Wien Innere Stadt (I. Bezirk)
Klubmitgliedschaft: 1861 Unionisten; Juli 1863 Klub der Linken; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 4.10.1867 Klub der Linken; 1.5.1871 Klub der Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub der Linken (21.10.1874-15.5.1877 Obmann); 28.10.1878 fraktionslos; 30.10.1878 Neuer Fortschrittsklub; 1879 Klub der Liberalen; 19.11.1881 Vereinigte Linke (Mitglied des Vorstands); 1885 Deutsch-österreichischer Klub (Mitglied des Vorstands, Vorsitz wechselte monatlich); 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke (Mitglied des Vorstands)
Lit.: Wurzbach; ÖBL; ADB; NDB; BLBL; DBA; Wien-Lexikon; Biographische Skizzen; Hahn 1879; Kürschner; Wymetal, Herbst; Tváře našich parlamentů; Taufmatriken Wien-St. Stephan