Heyss, Franz Maximilian
Biografie
geb. 12.08.1808 Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
gest. 28.06.1867 Wien
röm.-kath.
Vater: Josef Maximilian H. († 1860), Postmeister, nach 1814 bayer. Postrat
verh. 1838 Karoline v. Rund, 6 Töchter, 4 Söhne
Studium Rechtswissenschaft Universitäten Erlangen und München (Bayern) ohne Abschluss
seit 1836 Besitzer des Guts Feldegg, Gemeinde Pram (Bezirk Grieskirchen, Verkauf 1852) und seit 1842 der Güter Innernsee, Gemeinde Rottenbach (Bezirk Grieskirchen) und Hinterndobl, Gemeinde Dorf a.d. Pram (Bezirk Schärding, Oberösterr.)
1861-1867 oberösterr. Landtag 1850-1861 Bürgermeister von Rottenbach
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1867
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Oberösterreich, Großgrundbesitz
II. Legislaturperiode 20.05.1867-28.06.1867 (Tod)
Oberösterreich, Landgemeinden Vöcklabruck, Frankenmarkt, Schwanenstadt, Mondsee, Gmunden, Ischl, Ried, Obernberg, Haag, Schärding, Raab, Engelszell, Peuerbach, Braunau, Mauerkirchen, Mattighofen, Wildshut
Klubmitgliedschaft: 1861 Deutsche Autonomisten; 15.11.1864 Liberale Linke; 1867 Herbst-Kaiserfeldscher Klub [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Dvorak; Judmayer, Chronik Heyß; Hinsenkamp, Chronik Heyß; Tages-Post (Linz) v. 4.7.1867