Hippoliti, Luigi Freiherr von Paradiso und Montebello
Biografie
geb. 02.03.1843 Borgo (heute Borgo Valsugana), Tirol
gest. 17.01.1910 Borgo (heute Borgo Valsugana), Tirol
röm.-kath.
Vater: Giuseppe H. Ritter, Frh. (1839) v. P. u. M. († 1873), Gutsbesitzer
ledig
1853-1861 Gymnasium in Trient (Tirol); Studium Rechtswissenschaft 1861-1863 Universität Innsbruck (Tirol) und 1863-1865 Universität Padua (Lombardo-Venetien, seit 1866 Italien)
Gutsbesitzer in Borgo
1877-1889 Tiroler Landtag (1886-1889 Landeshauptmann-Stellvertreter); bis 1909 Bürgermeister von Borgo
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1877-1885
V. Legislaturperiode 19.10.1877-22.05.1879 (Nachwahl nach Rücktritt von Carlo Dordi)
Tirol, Landgemeinden 6 Trient, Cembra, Vezzano, Civezzano, Pergine, Lavis, Borgo, Levico, Strigno
VI. Legislaturperiode 14.10.1879-23.04.1885
Tirol, Landgemeinden 6 Trient etc.
Klubmitgliedschaft: 6.11.1877 Klub des Zentrums; 1879 Klub des rechten Zentrums [italienisch-katholisch]
Lit.: Hahn 1879; Schober, Tiroler Landtag; Tumler; Matrikel Innsbruck