Hlávka, Josef
Biografie
geb. 15.02.1831 Přestitz/Přestice, Böhmen
gest. 11.03.1908 Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Antonín H. († 1860), gräfl. Schönbornscher Beamter
verh. (I.) 1862 Maria Čermaková († 1882); (II.) 1886 Zdenka Havelková († 1902); keine Kinder
1841-1846 Gymnasium in Klattau/Klatovy (Böhmen); 1846-1847 Realschule und 1847-1851 polytechnisches Institut in Prag; 1851-1854 Architekturschule der Akademie der bildenden Künste in Wien; 1856-1859 mit einem Staatsstipendium Studienreisen in West- und Südeuropa
Architekt, 1854 Eintritt in die, 1860 Übernahme der Firma von František Šebek und bis 1873 (Auflösung der Firma) Stadtbaumeister in Wien, Bauten u.a. in Wien (Bauleitung der Hofoper), Czernowitz (griech-orth. erzbischöfliches Palais) und Prag (Landesgebäranstalt); 1866 Kauf des Guts Lužan/Lužany (Bezirk Přestitz); nach einem Nervenzusammenbruch 1869 erstmals, 1882 endgültig Übersiedlung nach Lužan bzw. Prag
1890 Finanzier der Gründung und bis 1908 Präsident der tschechischen Akademie der Wissenschaften, Literatur und Kunst in Prag; seit der Gründung 1902 Vizepräsident der tschechischen Sektion der Modernen Galerie des Königreiches Böhmen in Prag
1883-1907 böhmischer Landtag
Sonstiges: Schwiegersohn von Matěj Havelka; Schwager von Karel Pippich (1849-1921), Advokat in Chrudim und 1889-1890, 1895-1913 Mitglied des böhmischen Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1883-1891
VI. Legislaturperiode 04.12.1883-23.04.1885 (Nachwahl nach Rücktritt von Vendelín Grünwald)
Böhmen, Städte 27 Wittingau, Neuhaus, Soběslau, Počatek, Moldauthein, Lischau, Schweinitz, Netolic, Wodňan
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Großgrundbesitz nichtfideikommissarisch Chrudim
Klubmitgliedschaft: Český club (Böhmischer Klub) [1883 Národní strana - Alttscheche; 1885 konservativer Großgrundbesitz]
Mitglied des Herrenhauses 02.04.1891 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: ÖBL; BLBL; DBA; CSBA; Wurzbach; Wien-Lexikon; Encyklopedie architektů; Hahn 1885; PJB; Kolmer Herrenhaus; Navrátil, Almanach 1901-1906; Historická encyklopedie podnikatelů