Hochenburger, Viktor Ritter von (1884) Dr. iur.
Biografie
geb. 24.06.1857 Graz, Steiermark
gest. 09.08.1918 Graz, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Franz R. v. (1884) H. († 1897), Oberbaurat
verh. Jänner 1896 Anna Ployer, verwitw. de Colle (geschieden Juli 1896, † 1917), keine Kinder
bis 1875 Gymnasium in Graz; 1875-1879 Studium Rechtswissenschaft Universität Graz; 1881 Dr. iur. sub auspiciis imperatoris Graz
1889 Advokat in Graz; 10.2.1909-31.10.1916 Justizminister
1892-1901 Gemeinderat, 1901 Vizebürgermeister von Graz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1900
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Steiermark, Städte 2 Graz Vorstädte
Klubmitgliedschaft: Verband der Deutschen Volkspartei (Mitglied des Vorstands, 17.1.1899 Obmann-Stellvertreter)
Mitglied des Herrenhauses 19.05.1917 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei
Lit.: PAW; Grazer Tagblatt v. 9.8.1918, Abendausgabe