Hock, Paul Freiherr von Dr. iur.
Biografie
geb. 20.10.1857 Wien
gest. 02.09.1924 Staatsbeamtenspital der österr. Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Wien
röm.-kath.
Vater: Karl R. v. (1852), Frh. v. (1859) H. († 1869), Sektionschef, dann Staatsrat
verh. (I.) 1888 Gabriele Schmucker († 1889); (II.) 1900 Emma v. Bignio († 1907); (III.) 1912 Margarethe (Margit) v. Bignio (Schwester von II.); keine Kinder
bis 1874 Schottengymnasium in Wien; 1874-1878 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1879 Dr. iur.
1878 Konzeptspraktikant, 1883 Konzipist bei der niederösterr. Statthalterei; 1885 Bezirkskommissär in Wiener Neustadt (Niederösterr.); 1891 als Statthaltereisekretär der Kommission für Verkehrsanlagen in Wien zugewiesen, 1892 administrativer Leiter; 1896 Bezirkshauptmann von Floridsdorf (seit 1904 Stadt Wien); 1899 Statthaltereirat bei der niederösterr. Statthalterei; 1904 Rat des Verwaltungsgerichtshofs (1914-1918 außer Dienst); nach dem Weltkrieg Rat, 1920 Senatspräsident am österr. Verwaltungsgerichtshof
1905-1923 Obmann des Vereins "Freie Schule", 1907-1924 des Deutsch-Demokratischen Vereins in Wien
Sonstiges: Sohn von Karl Frh. v. Hock; Schwiegersohn von Louis v. Bignio (1839-1907), Sänger
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 17, Stadt Wien IX. Bezirk (Alsergrund) 1
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Niederösterreich 17, Stadt Wien IX. Bezirk (Alsergrund) 1
Klubmitgliedschaft: 1907 fraktionslos; 15.5.1913 Klub der deutschen Demokraten; 23.5.1917 Deutschfreiheitliche Vereinigung [deutsch-demokratisch; November 1913 deutsche Freiheitspartei]
Lit.: NDB; DBA; Wien-Lexikon; Freund 1907; Freund 1911; Niederösterr. Statthalterei