Hohenwart, Karl Sigmund Graf von
Biografie
geb. 12.02.1824 Wien
gest. 26.04.1899 Wien
röm.-kath.
Vater: Andreas Graf H. († 1881), Hofrat
verh. 1846 Aloisia (Luisa) Freiin v. Weingarten, 6 Söhne (1 † 1887), 2 Töchter
Normal- und Hauptschule bei St. Anna in Wien; 1833-1845 Theresianum in Wien, 1845 juridische Disputation sub auspiciis imperatoris
seit 1844 Besitzer des Guts Raunach/Ravne (Gemeinde St. Michael/Šmihel, heute Gemeinde Pivka, Bezirk Adelsberg/Postojna, Krain); 1845 Konzeptspraktikant am Gubernium, 1846 am Kreisamt in Laibach (Krain), 1849 der Kommission zur Organisierung der Verwaltungsbehörden in Krain zugeteilt; 1850 Bezirkskommissär an der Bezirkshauptmannschaft, 1854 Statthaltereisekretär an der Landesregierung in Laibach; 1855 Ministerialsekretär im Innenministerium; 1856 Statthaltereirat und Komitatsvorstand in Fiume/Rijeka; 1859 Kreisvorsteher in Trient (Tirol); 1860 Statthaltereirat und Landeshauptmann in Laibach; 1861 in Disposition; 1862 Leiter der Statthaltereiabteilung in Trient; 1867 Landespräsident von Kärnten; 1868 Statthalter in Linz (Oberösterr.); 4.2.-30.10.1871 Innenminister und 6.2.-30.10.1871 Vorsitzender des Ministerrats; 1885-1899 Präsident des Obersten Rechnungshofs
1870 oberösterr. Landtag
Sonstiges: am 1.3.1849 in einer Nachwahl für Krain, Laibach in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt, Mandat nicht angetreten; Schwager von Savino Graf Giorgi, Josef Frh. v. Eichhoff
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1897
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Krain, Landgemeinden 3 Krainburg, Bischoflack, Neumarktl, Stein, Egg ob Podpetsch, Radmannsdorf, Kronau
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Krain, Landgemeinden 3 Krainburg etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Krain, Städte 1 Laibach und Handels- und Gewerbekammer Laibach
auch gewählt in Krain, Landgemeinden 3 Krainburg etc., dort Mandatsverzicht
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Krain, Landgemeinden 3 Krainburg etc.
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des rechten Zentrums (Obmann); 1891 Klub der Konservativen (Obmann)
Mitglied des Herrenhauses 24.03.1897 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten (30.3.1897 Exekutivkomitee, 26.9.1898 Obmann)
Lit.: ÖBL; NDB; Wien-Lexikon; Lexikon Konservatismus; Hahn 1873; Hahn 1879; Hahn 1885; PJB; Schenk-Sudhof, Hohenwart; Haviar, Hohenwart