Hoppen, Apolinary Ritter von
Biografie
geb. 00.00.1820 ?
gest. 28.04.1886 Swaryczów, Bezirk Dolina, Galizien
röm.-kath.
Vater: Ludwik R. v. H., Gutsbesitzer
verh. 1860 Maria v. Słonecka, mind. 2 Töchter
1832-1837 Jesuitengymnasium und Philosophische Lehranstalt in Tarnopol (Galizien); Studium Rechtswissenschaft seit 1841 Universität Wien
Gutsbesitzer (Erbe der Gattin) in Swaryczów; 1874-1886 Vizepräsident der Krakauer Wechselseitigen Brandschaden-Versicherung "Florianka"
1865-1867, 1870-1886 galizischer Landtag
Sonstiges: Schwager von Zenon R. v. Słonecki (1831-1912), Gutsbesitzer und 1870-1895 Mitglied des galizischen Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1873, 1879-1886
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Galizien, Landgemeinden Stryj, Skole, Dolina, Bolechów, Rożniatów, Kałusz, Wojniłów, Mikołajów, Żurawno
IV. Legislaturperiode 13.01.1872-21.04.1873 (Mandatsverlust wegen Nichterscheinens)
Galizien, Landgemeinden Stryj etc.
VI. Legislaturperiode 09.10.1879-23.04.1885
Galizien, Großgrundbesitz 16 Stryj, Żydaczów, Dolina, Kałusz
VII. Legislaturperiode 28.09.1885-28.04.1886 (Tod)
Galizien, Großgrundbesitz 16 Stryj etc.
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnisch-konservativ]
Lit.: PAB; Hahn 1879; Maciszewski, Historya Gimnazyum Tarnopolskiego; Czas (Krakau) v. 30.4.1886; Hauptmatrikel, UA Wien