Horst, Julius Freiherr von (1877)
Biografie
geb. 12.04.1830 Hermannstadt/Nagyszeben/Sibiu, Siebenbürgen
gest. 06.02.1904 Graz, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Kaspar H. († 1872), Kriegskommissär (Militärbeamter)
verh. 1852 Ferdinande Wallbaum († 1902), 1 Tochter
bis 1846 Gymnasium in Hermannstadt und Klausenburg/Kolozsvár/Cluj (heute Cluj-Napoca, Siebenbürgen)
1846 Eintritt in die Armee als Kadett, 1847 Unter-, 1849 Oberleutnant, 1854 Hauptmann, 1864 Major; 1867 Abteilungsvorstand im Kriegsministerium, 1868 Oberstleutnant; 1871 Oberst und Überstellung zur Landwehr; 24.11.1871-23.3.1872 Leiter des Landesverteidigungsministeriums; 23.3.1872-26.6.1880 Landesverteidigungsminister, 1878 Generalmajor
1894-1899 Vizepräsident des patriotischen Landes- und Frauenhilfsvereins vom Roten Kreuz für Steiermark
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1880
V. Legislaturperiode (I.) 04.11.1873-18.12.1874 (Wahlen in Oberösterreich, Großgrundbesitz für ungültig erklärt)
Oberösterreich, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode (II.) 01.02.1875-22.05.1879 (wieder gewählt)
Oberösterreich, Großgrundbesitz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-08.07.1880 (Nachwahl nach Mandatsverzicht von Anton Keschmann; Rücktritt)
Bukowina, Landgemeinden 3 Radautz, Solka, Suczawa, Gurahumora, Kimpolung, Dorna
Klubmitgliedschaft: fraktionslos [1873 verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Mitglied des Herrenhauses 22.12.1903 (auf Lebenszeit; nicht angelobt)
Lit.: ÖBL; NDB; Hahn 1879; BJB; Schmidt-Brentano, Generalität; Nachlass im HHStA