Hortis, Attilio Dr. phil. Dr. iur.
Biografie
geb. 13.05.1850 Triest
gest. 23.02.1926 Triest
röm.-kath.
Vater: Arrigo H. († 1878), Advokat
ledig
seit 1858 deutsches Staats-, 1863-1866 italienisches Kommunalgymnasium in Triest; bis 1871 Studium Rechtswissenschaft und Philosophie Universität Padua (Lombardo-Venetien, seit 1866 Italien), 1871-1872 Universität Graz (Steiermark); 1871 Dr. iur. Padua; 1873 Dr. phil. Graz
1873-1922 Direktor der "Biblioteca civica" in Triest; während des Weltkriegs 1915-1918 in Italien; bedeutender Literaturhistoriker und Historiker
bis 1875 Direktor, 1875-1882 Präsident der Historischen Gesellschaft "Minerva" in Triest; 1896 korresp., 1917 wirkl. Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom; 1919 Präsident des Kuratoriums der Scuola superiore di commercio di Fondazione Revoltella bzw. seit der Verstaatlichung 1920-1923 des Verwaltungsrats des Istituto superiore di studi commerciali in Triest
1897-1918 Gemeinderat von Triest
1919-1926 Mitglied des italienischen Senats (1919-1921 Vizepräsident)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1907
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Triest, allgemeine Wählerklasse
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907 (Rücktritt am 28.9.1905, am Tag darauf zurückgenommen)
Triest, allgemeine Wählerklasse
Klubmitgliedschaft: Club Italiano (Italienischer Klub) [italienisch-liberal]
Lit.: ÖBL; DBI; ABI; PJB; Millo, L'elite; Senatori dell'Italia Fascista