Huscher, Georg Dr. iur.
Biografie
geb. 20.09.1811 Asch/Aš, Böhmen
gest. 20.08.1880 Asch/Aš, Böhmen
evang. A.B.
Vater: Johann Georg H. († 1848), Gerber und Kaufmann
verh. 1833 Johanna Fickentscher, mind. 3 Töchter (1 † jung), 1 Sohn († jung)
1825-1828 Handelsschule in Erfurt (Provinz Sachsen, Preußen, heute Thüringen); Studium Rechtswissenschaft
seit 1835 Kaufmann in Asch; seit 1842 auch Besitzer einer Baumwollspinnerei (Fa. Georg Huscher jun.) in Asch, 1866 Zahlungsunfähigkeit und Durchführung eines Ausgleichsverfahrens, 1868 Liquidierung der Firma
1861-1864 Präsident der Handels- und Gewerbekammer Eger/Cheb (Böhmen)
1861-1865, 1870-1877 böhmischer Landtag; bis 1880 Gemeinderat von Asch
Sonstiges: Schwiegersohn von Wolfgang Caspar Fickentscher (1770-1837), Chemiefabrikant und 1827-1834 Mitglied der bayerischen Kammer der Abgeordneten; Schwiegervater von Traugott Alberti (1824-1914), Pfarrer und 1870-1914 Superintendent der Diözese Asch
Abgeordneter des Reichstags 18.07.1848-07.03.1849
Böhmen, Eger Land
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1873
III. Legislaturperiode 10.11.1870-10.08.1871 (direkte Notwahl)
Böhmen, Städte Eger, Asch, Roßbach, Graslitz, Neudeck, Schönbach, Wildstein, Königsberg, Haslau, Karlsbad, Joachimsthal, Plan, Tachau, Mies, Sandau, Elbogen, Schlaggenwald, Schönfeld, Petschau
IV. Legislaturperiode (I.) 27.12.1871-24.04.1872 (direkte Notwahl; Erlöschen des Mandats bei Zusammentritt des neugewählten Landtags)
Böhmen, Städte Eger etc.
IV. Legislaturperiode (II.) 10.05.1872-07.09.1873 (wieder gewählt)
Böhmen, Städte Eger etc.
Klubmitgliedschaft: Ende April 1871 Klub der äußersten Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei
Lit.: BLBL; DBA; Egerländer Biografisches Lexikon; Lišková; Hantschel, Biographien