Ingram, Johann Freiherr von
Biografie
geb. 18.05.1806 Bozen, Tirol
gest. 21.12.1870 Bozen, Tirol
röm.-kath.
Vater: Paul Zacharias Frh. v. I. († 1829), Gutsbesitzer
ledig
Studium Rechtswissenschaft
seit 1828 im Staatsdienst in Tirol, zunächst Konzeptspraktikant am Gubernium in Innsbruck, 1829 am Kreisamt in Trient, 1830 am Kreisamt in Bozen; 1841 Konzipist am Gubernium in Innsbruck; 1843 Kreiskommissär in Trient, 1844 in Bozen, 1845 in Rovereto; Dezember 1846 Ernennung zum Hofkonzipisten an der Vereinigten Hofkanzlei in Wien, kurz darauf außer Dienst; Gutsbesitzer in Lajen (Bezirk Bozen) und Rentsch (Gemeinde Bozen); 1857 Sekretär der Handels- und Gewerbekammer Bozen; 1868 in Ruhe
1861-1870 Tiroler Landtag (1861-1870 Landesausschuss), ab 15. Februar 1867 für einige Tage (Rücktritt aus Gesundheitsgründen) Landeshauptmann-Stellvertreter
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-07.03.1849
Tirol, Bozen
Klubmitgliedschaft: 28.9.1848 Zentrumsklub
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865
I. Legislaturperiode 02.05.1861-20.09.1865
Tirol, Großgrundbesitz
Lit.: Schober, Tiroler Landtag; Tumler