Irschara, Dominik
Biografie
geb. 08.05.1803 Jusciara, Gemeinde Abtei/Badia, Bezirk Bruneck, Tirol
gest. 08.05.1879 Kloster Neustift (heute Gemeinde Vahrn), Bezirk Brixen, Tirol
röm.-kath.
Vater: Marcus I. († 1836), Landwirt
ledig
1817-1822 Gymnasium in Brixen; Philosophische Jahrgänge Universität Innsbruck (Tirol); Priesterseminar in Brixen; 1828 Priesterweihe
1826 Eintritt in das Augustiner-Chorherrenstift Neustift, seit 1828 in der Seelsorge in den Stiftspfarren, 1830 Kooperator in Kiens, 1833 Kurat in Oberwielenbach, Gemeinde Percha (beide Bezirk Bruneck); 1836 Lehrer am Gymnasium in Brixen; 1843 wieder Kurat in Oberwielenbach; 1844 Pfarrer in Pfalzen (Bezirk Bruneck); 1847 Stiftsdechant in Neustift; 1850 Pfarrer in Assling (Bezirk Lienz, Tirol); 1851 Propst des Stifts Neustift
1870-1877 Tiroler Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1873
III. Legislaturperiode 19.09.1870-10.08.1871
Tirol, Großgrundbesitz
IV. Legislaturperiode 13.01.1872-15.02.1873 (Rücktritt)
Tirol, Großgrundbesitz
Lit.: Schober, Tiroler Landtag; Tumler; Sparber, Neustift; Perathoner, Dolomitenladiner