Ivčević, Vicko Dr.iur.
Biografie
geb. 18.08.1843 Traù/Trogir, Bezirk Spalato/Split, Dalmatien
gest. 14.11.1922 Zara/Zadar, Dalmatien
röm.-kath.
Vater: Antun I. († 1880), Schiffskapitän
verh. 1877 Elena Nikolić, mind. 2 Töchter (beide † jung)
bis 1862 Gymnasium in Zara; seit 1862 Studium Rechtswissenschaft Universität Graz (Steiermark); 1868 Dr. iur. Graz
1873 Advokat in Zara; 1902 in Ruhe; 1879-1892 Mitglied Staatsgerichtshof
1876-1883, 1884-1918 dalmatinischer Landtag (1895-1900 Landesausschuss, 1900-1918 Landeshauptmann)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1901-1918
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Dalmatien, Landgemeinden 3 Spalato, Traù, Almissa, Brazza, Lesina, Cittavecchia, Lissa
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Dalmatien 4, Drniš, Traù, Ortsgemeinde Promina (Gerichtsbezirk Knin)
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Dalmatien 4, Drniš etc.
Klubmitgliedschaft: 1901 Kroatsko-slovenski Klub (Slovenisch-kroatischer Klub; Obmann); 10.6.1902 Slovanska zveza (Slawischer Verband; Obmann); 1907 Zveza južnik Slavena (Verband der Südslawen; Obmann); 18.6.1909 fraktionslos; 15.12.1909 wieder Zveza južnik Slavena (Verband der Südslawen); 1911 Dalmatiner Klub (Obmann): 29.5.1917 Jugoslovanski klub (Südslawischer Klub) [kroatische Partei]
Lit.: SOEBA; Narodna enciklopedija; Hrvatski Biografski Leksikon; Freund 1907; Freund 1911; Narodni List