Janda, Heřman
Biografie
geb. 21.08.1860 Budohostitz/Budohostice (heute Budihostice), Gemeinde Chržín, Bezirk Kralup a.d. Moldau/Kralupy nad Vltavou, Böhmen
gest. 31.05.1904 Budohostitz/Budohostice (heute Budihostice), Gemeinde Chržín, Bezirk Kralup a.d. Moldau/Kralupy nad Vltavou, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Václav J. († 1902), Gutsbesitzer
verh. Anna Vonostránská, keine Kinder
bis 1878 Kleinseitner tschechisches Gymnasium in Prag (Böhmen); 1878-1881 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag ohne Abschluss
Gutsbesitzer in Budohostitz
1892-1904 böhmischer Landtag; 1892-1904 böhmischer Landeskulturrat (1894 Vizepräsident, 1895-1903 Präsident der tschechischen Sektion); bis 1904 Obmann der Bezirksvertretung Welwarn/Velvary (Bezirk Kralup a.d. Moldau)
Sonstiges: Sohn von Václav Janda
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1895-1900
VIII. Legislaturperiode 09.07.1895-22.01.1897 (Nachwahl nach Rücktritt von František Tilšer und Ablehnung des Mandats durch Svatopluk Čech)
Böhmen, Landgemeinden 1 Karolinenthal, Königliche Weinberge, Žižkov, Brandeis, Eule, Böhmischbrod, Schwarzkosteletz, Řičan
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Böhmen, allgemeine Wählerklasse 7 Jungbunzlau, Benátek, Turnau, Böhmisch-Aicha, Münchengrätz, Weißwasser, Melnik, Raudnitz, Libochowic, Welwarn, Karolinenthal, Brandeis
Klubmitgliedschaft: 1895 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der böhmischen Nationalabgeordneten); 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten) [Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Lit.: PAW; Lišková; Národní listy (Prag) v. 1.6.1904