Jessernigg, Gabriel Ritter von (1875)
Biografie
geb. 27.03.1818 Klagenfurt, Kärnten
gest. 31.05.1887 Klagenfurt, Kärnten
röm.-kath.
Vater: Gabriel J. († 1853), Kaufmann
verh. 1860 Michaela (Hella) Hauser († 1878), 2 Söhne, 3 Töchter
Gymnasium und Philosophische Jahrgänge am Lyzeum in Klagenfurt; seit 1834 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
1851 Wechselgerichtsassessor in Klagenfurt; seit 1853 Kaufmann in Klagenfurt; seit 1852 auch Besitzer des Guts Töllerberg/Telenberg, Gemeinde Waisenberg/Važenberg (Bezirk Völkermarkt/Velikovec, heute Stadt Völkermarkt, Kärnten); 1855-1887 auch Direktor der Kärntner Sparkasse
1861-1865, 1867-1887 Kärntner Landtag (1870-1883 Landeshauptmann-Stellvertreter); 1861-1887 Gemeinderat, 1861-1865, 1870-1887 Bürgermeister von Klagenfurt
Sonstiges: Schwiegersohn von Ferdinand Hauser (1795-1868), Apotheker und 1852-1861 Bürgermeister von Klagenfurt
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1878
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Kärnten, Städte und Handels- und Gewerbekammer Klagenfurt
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Kärnten, Städte und Handels- und Gewerbekammer Klagenfurt
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Kärnten, Städte und Handels- und Gewerbekammer Klagenfurt
V. Legislaturperiode 04.11.1873-24.12.1878 (Rücktritt wegen Tod der Frau und dadurch Notwendigkeit der Anwesenheit zu Hause)
Kärnten, Städte 1 Klagenfurt
Klubmitgliedschaft: 25.6.1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); Ende April 1871 Klub der äußersten Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Fortschrittsklub; 30.4.1877 Neuer Fortschrittsklub
Lit.: ÖBL; Hahn 1873; Hahn 1867; Höbelt, Kärntner; Skudnigg, Bürgermeister; Kreuzer, Kärntner