Jonák, Eberhard Antonín Dr. iur.
Biografie
geb. 12.04.1820 (13.04.1820 lt. Taufeintrag) Křinetz/Křinec, Bezirk Poděbrad/Poděbrady, Böhmen
gest. 11.10.1879 Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Johann J († 1845), Oberamtmann
ledig
bis 1836 Akademisches Gymnasium in Prag; 1836-1838 Philosophische Jahrgänge, 1838-1841 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag und seit 1841 Universität Wien; 1844 Dr. iur. Wien
1844 Konzeptspraktikant an der Hofkammerprokuratur in Wien; 1847 Assistent an der Universität und am Theresianum und Dozent für Nationalökonomie am Polytechnikum in Wien; Herbst 1847 Supplent der Politik und politischen Gesetzkunde Universität Krakau (Galizien); 1848 Rückkehr nach Böhmen; November 1849 ao., 1860 o. Professor der Statistik, 1865 der politischen Wissenschaften Universität Prag
Abgeordneter des Reichstags 15.07.1848-07.03.1849
Böhmen, Brandeis
parlamentarische Funktionen
7.-8.10.1848 permanenter Ausschuss zur Wahrung der Ruhe und Sicherheit der Stadt Wien
Klubmitgliedschaft: 28.9.1848 Zentrumsklub; November 1848 Österreichisch-Slawischer Klub
Lit.: ÖBL; Wurzbach; BLBL; DBA; CSBA; Ficker, Statistik; Navrátil, Almanach právníků; Taufmatriken Křinec, SOA Prag