Kaizl, Josef Dr. iur.
Biografie
geb. 10.06.1854 Wolin/Volyně, Bezirk Strakonitz/Strakonice, Böhmen
gest. 19.08.1901 Schloss Miskowitz/Myskovice (heute Myslkovice), Bezirk Tábor, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Eduard K. († 1898), Finanzkontrollor, später Finanzrat
verh. 1893 Kamilla Piša (1910 in 2. Ehe Preissová), 2 Töchter (1 † jung)
Volksschule in Rumburg/Rumburk und Prag (Böhmen); 1863-1868 Gymnasium in Prag-Kleinseite, 1868-1869 in Leitomischl/Litomyšl (Böhmen), 1869-1871 wieder in Prag-Kleinseite; 1871-1875 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag; 1876 Dr. iur. Prag; 1876-1877 Studium Rechtswissenschaft (Nationalökonomie) Universität Strassburg (Elsaß-Lothringen, heute Frankreich)
1877 Advokaturskonzipient in Prag; 1880-1883 Konzipient beim böhmischen Landesausschuss in Prag; 1879 Privatdozent, 1883 ao., 1888 o. Professor für Nationalökonomie Universität, seit der Teilung 1882 tschechische Universität Prag; seit 1884 Redakteur und Inhaber der Monatsschrift "Athenaeum" in Prag; 7.3.1898-2.10.1899 Finanzminister
1895-1901 böhmischer Landtag
Sonstiges: Neffe von Edmund Kaizl
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1887, 1890-1901
VII. Legislaturperiode (I.) 22.09.1885-12.10.1887 (Rücktritt, nachdem er mit der Forderung nach einer schärferen Haltung gegenüber der Regierung im Klub in der Minderheit geblieben war)
Böhmen, Städte 24 Časlau, Kuttenberg, Chrudim, Heřmanměstec, Goltschjenikau
VII. Legislaturperiode (II.) 04.12.1890-23.01.1891 (Nachwahl nach Tod von Václav Salášek)
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Prag
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Städte 4 Karolinenthal, Smíchov
IX. Legislaturperiode (I.) 27.03.1897-12.03.1898 (Rücktritt, um nach dem Eintritt in das Ministerium den Wählern die Möglichkeit zu einem Vertrauensentscheid zu geben)
Böhmen, Städte 4 Karolinenthal, Smíchov
IX. Legislaturperiode (II.) 26.04.1898-07.09.1900 (wieder gewählt)
Böhmen, Städte 4 Karolinenthal, Smíchov
X. Legislaturperiode 31.01.1901-19.08.1901 (Tod)
Böhmen, Städte 4 Karolinenthal, Smíchov
Klubmitgliedschaft: 1887 Český club (Böhmischer Klub); 12.12.1890 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der unabhängigen böhmischen Abgeordneten, seit 1891 Klub der böhmischen Nationalabgeordneten; seit 21.4.1896 Obmann-Stellvertreter); 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten; bis 7.3.1898 Obmann-Stellvertreter) [Národní strana - Alttscheche; 1888 Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Memoiren: Z mého života, hrsgg. v. Zdeněk V. Tobolka. 3 Bde. (Prag 1909-1914)
Lit.: ÖBL; BLBL; CSBA; PJB; Navrátil, Almanach právníků; Fritz, Für Kaiser und Republik