Keil, Franz Dr. iur.
Biografie
geb. 23.12.1830 Weißenstein, Gemeinde Mittersill, Bezirk Zell am See, Salzburg
gest. 25.06.1909 Salzburg
röm.-kath.
Vater: Johann K. († 1878), Landwirt
ledig
bis 1853 Gymnasium in Salzburg; 1853-1857 Studium Rechtswissenschaft Universität Innsbruck (Tirol); 1859 Dr. iur. Innsbruck
1857 Rechtspraktikant am Landesgericht Innsbruck; 1859 Auskultant am Bezirksgericht Silz (Bezirk Imst, Tirol), 1860 am Landesgericht Innsbruck; 1861 Advokaturskonzipient, 1869 Advokat in Salzburg; 1891 in Ruhe
1871-1902 Salzburger Landtag (1889-1897, 1901-1902 Landesausschuss)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1871-1897
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Salzburg, Stadt Salzburg und Handels- und Gewerbekammer Salzburg
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Salzburg, Städte 1 Stadt Salzburg und Handels- und Gewerbekammer Salzburg
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Salzburg, Städte 1 Stadt Salzburg und Handels- und Gewerbekammer Salzburg
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Salzburg, Städte 1 Stadt Salzburg und Handels- und Gewerbekammer Salzburg
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Salzburg, Städte 1 Stadt Salzburg und Handels- und Gewerbekammer Salzburg
Klubmitgliedschaft: 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Fortschrittsklub; 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke [deutschfortschrittlich]
Lit.: Hahn 1879; Hahn 1885; PJB; Kürschner; Voithofer, Biografisches Handbuch Salzburg; Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 49 (1909) 603f.; Salzburger Volksblatt v. 26.6.1909