Kink, Julius Ritter von (1866)
Biografie
geb. 21.04.1848 Bregenz, Vorarlberg
gest. 25.01.1909 (Selbstmord) Wien
röm.-kath.
Vater: Martin R. v. (1866) K. († 1877), Landesbaudirektor, seit 1869 Zementindustrieller
verh. 1880 Maria Theresia (Marie) v. Neuman (sic), 2 Söhne, 2 Töchter
bis 1866 Gymnasium in Graz (Steiermark); Technische Hochschule Graz und 1867-1869 Polytechnikum Zürich (Ingenieurschule)
1869 Eintritt in die Leitung der Zementfabrik in Kufstein (Tirol); nach Verkauf der Fabrik 1872 Verwaltungsrat, 1900 Vize-, 1906-1909 Präsident des neuen Eigentümers AG der Hydraulischen Kalk- und Portlandzementfabrik zu Perlmoos; 1874 Gesellschafter und Geschäftsführer der "Martin Kink & Co. Heinrichsthaler Papierfabrik" (seit 1908 AG) in Heinrichsthal/Jindřichov (Gemeinde Wüstseibersdorf/Pusté Žibřidovice, heute Gemeinde Jindřichov, Bezirk Mährisch Schönberg/Šumperk, Mähren)
1905-1909 Präsident der Handels- und Gewerbekammer Wien; 1888-1904 Präsident des Vereins der österr.-ungarischen Papierfabrikanten; 1892 Gründungsmitglied und Vizepräsident, 1900-1904 Präsident des Zentralverbands der Industriellen Österreichs; 1898-1905 Vizepräsident des Donau-Vereins zur Hebung der Fluß- und Kanalschiffahrt, seit 1901 Zentralverein für Fluß- und Kanalschiffahrt in Österreich; 1904-1909 Direktor des Vereins der Ersten österr. Spar-Casse in Wien
Sonstiges: Vater von Martin Kink (1885-1873), 1934-1938 Präsident des Wiener Industriellenverbands, 1946-1960 Präsident der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1907
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
Klubmitgliedschaft: 1897 Freie deutsche Vereinigung (19.10.1899 Obmann); 1901 Deutsche Fortschrittspartei
Mitglied des Herrenhauses 14.06.1907 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; DBA; Wien-Lexikon; PJB; BJB; Handelskammer Wien; Historická encyklopedie podnikatelů