Kirschner, Josef
Biografie
geb. 18.06.1829 Barzdorf am Rollberge/Pertoltice pod Ralskem, Bezirk Böhmisch Leipa/Česká Lípa, Böhmen
gest. 06.02.1901 Barzdorf am Rollberge/Pertoltice pod Ralskem, Bezirk Böhmisch Leipa/Česká Lípa, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Anton K. († 1839), Landwirt
verh. 1851 Franziska Ihme, 7 Söhne (2 † jung), 4 Töchter (1 † jung)
Landwirt in Barzdorf; nach 1900 Übergabe des Hofs an einen Sohn
1864-1901 Bezirksvertretung Niemes/Mimoň (Bezirk Böhmisch Leipa; 1894-1901 Obmann); 1860-1888 Bürgermeister von Barzdorf
bis 1901 Obmann des Land- und forstwirtschaftlichen Bezirksvereins Niemes
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1900
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Landgemeinden 11 Böhmisch-Leipa, Haida, Niemes, Gabel, Kratzau, Dauba, Weißwasser
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Landgemeinden 11 Böhmisch-Leipa etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Landgemeinden 11 Böhmisch-Leipa etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Böhmen, Landgemeinden 11 Böhmisch-Leipa etc.
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutscher Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke; 6.11.1896 Freier Verband deutscher Abgeordneter (14.11.1896 Mitglied des Vorstands); 1897 Deutsche Fortschrittspartei [deutschfortschrittlich]
Lit.: BLBL; Hahn 1879; Hahn 1885; PJB; Kürschner; Leitmeritzer Zeitung v. 9.2.1901; Deutsche Leipaer Zeitung (Böhmisch Leipa) v. 9. u. 13.2.1901; Pfarrmatriken Mimoň-Pertoltice pod Ralskem, SOA Litoměřice