Kitschelt, Rudolf
Biografie
geb. 10.02.1839 Wien
gest. 18.06.1927 Sanatorium der Wiener Kaufmannschaft, Wien
evang. A.B.
Vater: August K. († 1863), Eisenmöbelfabrikant
verh. 1865 Emma Kauffmann († 1923), 2 Söhne, 1 Tochter
Kunstakademien (Bildhauerei) in Wien, Berlin, Dresden und München ohne Abschluss
1863 Gesellschafter, 1864 Alleineigentümer der "Erste Eisenmöbelfabrik (seit 1921 Eisenmöbel- und Messingmöbel-Fabrik) und Metallgießerei des August Kitschelts Erben Rudolf Kitschelt" in Wien, seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 1923 Präsident; 1897-1927 Präsident der AG der Emailwerke und Metallwarenfabriken "Austria"
1892-1920 Vizepräsident der Handels- und Gewerbekammer Wien
1884-1902 niederösterr. Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1899-1907
IX. Legislaturperiode 20.10.1899-07.09.1900 (Nachwahl nach Berufung von Max Mauthner ins Herrenhaus)
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
Klubmitgliedschaft: 1899 Freie Deutsche Vereinigung;1901 Deutsche Fortschrittspartei
Lit.: Niederösterr. Landtag 1861-1921; Sandgruber, Traumzeit; Neue Freie Presse (Wien) v. 19.6.1927; Taufmatriken Wien-Stadtkirche evang. A.B.