Kleist, Friedrich von
Biografie
geb. 12.02.1851 Prag, Böhmen
gest. 08.03.1904 Wien
röm.-kath.
Vater: Bernhard v. K. († 1868), Hauptmann-Auditor, seit 1852 Gutsbesitzer
verh. 1894 Maria Freiin v. Weber, verwitw. Steinbach v. Hildegkut, keine Kinder
Piaristengymnasium in Prag-Neustadt; 1870-1871 Studium Landwirtschaft Universität Halle (Provinz Sachsen, Preußen, heute Sachsen-Anhalt)
seit 1868 Besitzer der Güter Mlazow/Mlázovy (heute Gemeinde Kolinec) und Kolinetz/Kolinec (Bezirk Klattau/Klatovy, Böhmen)
1883-1901 böhmischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1897
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Großgrundbesitz nichtfideikommissarisch Budweis
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Großgrundbesitz nichtfideikommissarisch Budweis
Klubmitgliedschaft: 1885 Český club (Böhmischer Klub); 1891 Klub der Konservativen [konservativer Großgrundbesitz]
Lit.: Lišková; Hahn 1885; Kürschner