Kochanowski, Anton Ritter (1873), Freiherr (1898) von Stawczan Dr. iur.
Biografie
geb. 17.11.1817 Tarnopol, Galizien
gest. 10.09.1906 Czernowitz, Bukowina
röm.-kath.
Vater Anton K. († 1841), Kreissekretär
verh. 1850 Antonia v. Zadurowicz, verwitw. Freiin v. Kapri, 2 S; 2 Söhne aus I. Ehe der Frau
1822 Volksschule in Tarnopol, 1823-1827 in Czernowitz; 1827-1835 Gymnasium und Philosophische Lehranstalt in Czernowitz; Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg (Galizien)
Advokaturskonzipient in Stanislau/Stanisławów (Galizien) und Lemberg; 1850 Advokat in Czernowitz; 1875 in Ruhe; seit 1873 auch Besitzer des Guts Kiczera (Bezirk Czernowitz); 1898-1906 Präsident der Czernowitzer Elektrizitätswerk- und Straßenbahngesellschaft
1868-1875 Präsident der Advokatenkammer Czernowitz
1867-1904 Bukowinaer Landtag (1869, 1871-1874, 1900-1904 Landeshauptmann-Stellvertreter, 1874-1884 Landeshauptmann); 1864-1906 Gemeinderat, 1866-1874 und 1887-1905 Bürgermeister von Czernowitz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1871-1885
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Bukowina, Städte und Handels- und Gewerbekammer Czernowitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Bukowina, Städte 1 Czernowitz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Bukowina, Städte 1 Czernowitz
Klubmitgliedschaft: 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub des Zentrums; 1879 Klub der Liberalen; 2.12.1881 Vereinigte Linke
Lit.: ÖBL; Hahn 1879; Ceauşu, Parlamentarism; Czernowitzer Zeitung v. 11.9.1906; Czernowitzer Allgemeine Zeitung v. 11. u. 12.9.1906