Kotlář, Václav
Biografie
geb. 07.10.1871 Unhošť, Bezirk Kladno, Böhmen
gest. 25.10.1914 Landesirrenanstalt Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Václav K. († 1895), Kaufmann
verh. 1898 Anna Zelenková († 1910), 2 Söhne
Volks- und Bürgerschule in Unhošt'; akademisches Gymnasium in Prag; Tierarznei-Institut in Wien
zunächst Tierarzt in Mühlhausen/Milevsko (Böhmen), dann in Trebnitz/Třebenice (Bezirk Leitmeritz/Litoměřice, Böhmen); 1897 Bezirks-Tierarzt in Libochowitz/Libochovice (Bezirk Raudnitz/Roudnice, heute Roudnice nad Labem); 1900 Bezirks-Obertierarzt in Melnik/Mělník (Böhmen); 1909 Veterinärinspektor an der Statthalterei in Prag
seit der Gründung 1899-1901 Geschäftsführer, 1905-1908 Vizepräsident des Spolek českých zvěrolékařů (Verband der tschechischen Tierärzte) in Prag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1914
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 37, Landgemeinden Melnik, Jungbunzlau
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-25.10.1914 (Tod)
Böhmen 37, Landgemeinden Melnik, Jungbunzlau
Klubmitgliedschaft: Klub poslanců české strany agrární (Klub der böhmischen Agrarier), seit 25.11.1910 (Konstituierung) im Jednotný klub český (Einheitlicher Böhmischer Klub; 18.6.1913 Neugründung)
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; Freund 1907; Freund 1911; Luft; Národní politika (Prag) v. 27.10.1914, 2. Ausgabe; Taufmatriken Unhošť, SOA Prag